-
제 9 대 지청장 이항재 재임기간 : 1958.09.12. ~ 1960.06.28. 프로필 보기
-
제 8 대 지청장 염경환 재임기간 : 1957.02.15. ~ 1958.09.11. 프로필 보기
-
제 7 대 지청장 이동봉 재임기간 : 1956.07.25. ~ 1957.02.14. 프로필 보기
-
제 6 대 지청장 송병식 재임기간 : 1955.01.07. ~ 1956.07.24. 프로필 보기
-
제 5 대 지청장 박효흠 재임기간 : 1954.08.11. ~ 1955.01.06. 프로필 보기
-
제 4 대 지청장 이근수 재임기간 : 1953.04.01. ~ 1954.08.10. 프로필 보기
-
제 3 대 지청장 김황진 재임기간 : 1952.04.25. ~ 1953.03.31. 프로필 보기
-
제 2 대 지청장 오주영 재임기간 : 1951.03.03. ~ 1952.04.24. 프로필 보기
-
제 1 대 지청장 정시윤 재임기간 : 1949.11.29. ~ 1951.03.02. 프로필 보기