-
제 19 대 지청장
오자성
재임기간 : 2015.02.25. ~ 2016.01.12.
프로필 보기
-
제 18 대 지청장
최세훈
재임기간 : 2014.01.16. ~ 2015.02.24.
프로필 보기
-
제 17 대 지청장
고범석
재임기간 : 2013.04.23. ~ 2014.01.15.
프로필 보기
-
제 16 대 지청장
이기석
재임기간 : 2012.07.26. ~ 2013.04.22.
프로필 보기
-
제 15 대 지청장
김영대
재임기간 : 2011.09.05. ~ 2012.07.25.
프로필 보기
-
제 14 대 지청장
송인택
재임기간 : 2010.08.02. ~ 2011.09.04.
프로필 보기
-
제 13 대 지청장
박정식
재임기간 : 2009.08.31. ~ 2010.08.01.
프로필 보기
-
제 12 대 지청장
김수창
재임기간 : 2009.01.30. ~ 2009.08.30.
프로필 보기
-
제 11 대 지청장
변찬우
재임기간 : 2008.03.21. ~ 2009.01.29.
프로필 보기
-
제 10 대 지청장
임정혁
재임기간 : 2007.03.08. ~ 2008.03.20.
프로필 보기