-
제 11 대 지청장
김동만
재임기간 : 2006.02.20. ~ 2007.03.07.
프로필 보기
-
제 10 대 지청장
길태기
재임기간 : 2005.04.18. ~ 2006.02.19.
프로필 보기
-
제 9 대 지청장
이춘성
재임기간 : 2004.06.14. ~ 2005.04.17.
프로필 보기
-
제 8 대 지청장
이삼
재임기간 : 2003.04.01. ~ 2004.06.13.
프로필 보기
-
제 7 대 지청장
황희철
재임기간 : 2002.02.18. ~ 2003.03.31.
프로필 보기
-
제 6 대 지청장
최진안
재임기간 : 2001.06.14. ~ 2002.02.17.
프로필 보기
-
제 5 대 지청장
정병욱
재임기간 : 2000.07.26. ~ 2001.06.13.
프로필 보기
-
제 4 대 지청장
박영수
재임기간 : 1999.06.17. ~ 2000.07.25.
프로필 보기
-
제 3 대 지청장
김희옥
재임기간 : 1998.07.01. ~ 1999.06.16.
프로필 보기
-
제 2 대 지청장
이종백
재임기간 : 1997.09.01. ~ 1998.06.30.
프로필 보기