-
제 11 대 지청장
염경환
재임기간 : 1965.12.17. ~ 1969.04.30.
프로필 보기
-
제 10 대 지청장
권오택
재임기간 : 1963.07.03. ~ 1965.12.16.
프로필 보기
-
제 9 대 지청장
이근수
재임기간 : 1961.07.20. ~ 1963.06.14.
프로필 보기
-
제 8 대 지청장
이종오
재임기간 : 1960.09.26. ~ 1961.07.19.
프로필 보기
-
제 7 대 지청장
황창주
재임기간 : 1960.06.29. ~ 1960.09.25.
프로필 보기
-
제 6 대 지청장
서주연
재임기간 : 1958.09.23. ~ 1960.06.28.
프로필 보기
-
제 5 대 지청장
최규혁
재임기간 : 1956.11.07. ~ 1958.09.22.
프로필 보기
-
제 4 대 지청장
조병진
재임기간 : 1954.09.15. ~ 1956.11.06.
프로필 보기
-
제 3 대 지청장
서주연
재임기간 : 1952.04.28. ~ 1954.09.10.
프로필 보기
-
제 2 대 지청장
오일섭
재임기간 : 1948.11.06. ~ 1949.06.20.
프로필 보기