-
제 16 대 지청장
조우현
재임기간 : 1970.01.15. ~ 1970.08.31.
프로필 보기
-
제 15 대 지청장
유용곤
재임기간 : 1968.01.01. ~ 1970.01.14.
프로필 보기
-
제 14 대 지청장
서동권
재임기간 : 1965.10.11. ~ 1967.12.31.
프로필 보기
-
제 13 대 지청장
유병갑
재임기간 : 1954.09.15. ~ 1965.10.10.
프로필 보기
-
제 12 대 지청장
김여화
재임기간 : 1962.04.11. ~ 1964.07.12.
프로필 보기
-
제 11 대 지청장
김창희
재임기간 : 1960.06.29. ~ 1962.04.10.
프로필 보기
-
제 10 대 지청장
김여화
재임기간 : 1959.10.01. ~ 1960.06.28.
프로필 보기
-
제 9 대 지청장
이원환
재임기간 : 1957.05.30. ~ 1957.09.03.
프로필 보기
-
제 8 대 지청장
윤재창
재임기간 : 1957.03.22. ~ 1957.05.29.
프로필 보기
-
제 7 대 지청장
김달기
재임기간 : 1956.01.18. ~ 1957.03.21.
프로필 보기